Vorsitzender |
Bollacher, Tilman | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | | 31.08.2014 | bis 31.08.2014 |
CDU |
Albers, Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Benz, Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Fink, Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.08.2014 | bis 31.08.2014 |
Kaiser, Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | | von 30.09.2009 |
Kiefer, Erich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.08.2014 | bis 31.08.2014 |
Schäuble, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Schmidt, Rolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | |
Strohm, Gernot | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Dorfmeister, Stefan | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | | von 30.09.2009 |
Kiefer, Herbert | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Link, Jürgen | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | | von 30.09.2009 |
Majocko, Hermann | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Kaiser, Helmut | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | | von 30.09.2009 |
Mauch, Christian | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Freie Wähler |
Baumgartner, Roland | FW | FW Mitglied | Mitglied | | 31.08.2014 | bis 31.08.2014 |
Brockmann, Jürgen | FW | FW Mitglied | Mitglied | | | |
Quednow, Carsten | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | |
Thater, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | |
Schelling, Ira | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | | von 30.09.2009 |
Wehrle, Markus | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Schäfer, Isolde | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Weiß, Peter | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Cremer-Ricken, Ruth | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | | | |
Tritschler, Hans-Eugen | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | | von 30.09.2009 |
Schanz, Peter | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 23.09.2009 | | von 23.09.2009 |
Wallaschek, Iris | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | | von 30.09.2009 |
Fesser, Jürgen | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
SPD |
Jungmann, Volker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Rehbock-Zureich, Karin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | |
Sutter, Dietmar | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Schwarzelühr-Sutter MdB, Staatssekretärin Rita | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Döbele M.A., Sylvia | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Schäuble, Gabriele | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 01.09.2014 | | von 01.09.2014 |
FDP |
Kistler, Dr. Martin | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Kistler, Heinz-Walter | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Denzinger, Klaus | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | | von 30.09.2009 |
Graunke, Erhard | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | | von 30.09.2009 |
Michler, Franz | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |