Vorsitzender |
Bollacher, Tilman | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.09.2006 | 31.08.2014 | von 01.09.2006 bis 31.08.2014 |
CDU |
Benz, Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.09.1994 | 31.08.2014 | von 01.09.1994 bis 31.08.2014 |
Kaiser, Helmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.10.1999 | 23.07.2019 | von 24.10.1999 bis 23.07.2019 |
Majocko, Hermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Mauch, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 23.07.2019 | von 30.09.2009 bis 23.07.2019 |
Strohm, Gernot | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Tröndle, Joachim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.10.1999 | 31.08.2014 | von 24.10.1999 bis 31.08.2014 |
Fink, Alexander | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Kaskel, Dr. Rainer | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 18.07.2019 | von 30.09.2009 bis 18.07.2019 |
Kiefer, Herbert | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Mosel, Rita | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 23.07.2019 | von 30.09.2009 bis 23.07.2019 |
Brutsche, Armin | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Schmidt, Rolf | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 23.07.2019 | von 30.09.2009 bis 23.07.2019 |
Erhart, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.09.2014 | 23.07.2019 | von 17.09.2014 bis 23.07.2019 |
Link, Jürgen | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 24.09.2014 | 17.07.2019 | von 24.09.2014 bis 17.07.2019 |
Schlachter, Claus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.09.2014 | 23.07.2019 | von 17.09.2014 bis 23.07.2019 |
Schreiner MdB, Felix | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 17.09.2014 | 23.07.2019 | von 17.09.2014 bis 23.07.2019 |
Weber, Manfred | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 17.09.2014 | 23.05.2018 | von 17.09.2014 bis 23.05.2018 |
Freie Wähler |
Schäuble, Gabriele | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 25.03.1998 | 23.07.2019 | von 25.03.1998 bis 23.07.2019 |
Schlageter, Dr. Lothar | FW | FW Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Wehrle, Markus | FW | FW Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Weiß, Peter | FW | FW Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Thater, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 23.07.2019 | von 30.09.2009 bis 23.07.2019 |
Quednow, Carsten | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Ruppaner, Stefan | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Fechtig, Thomas | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Behringer, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.07.2019 | 23.07.2019 | von 24.07.2019 bis 23.07.2019 |
Brockmann, Jürgen | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 24.09.2014 | 18.07.2019 | von 24.09.2014 bis 18.07.2019 |
Strittmatter, Hubert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.09.2014 | 17.07.2019 | von 17.09.2014 bis 17.07.2019 |
Thelen, Fred | FW | FW Stellvertreter | Stellvertreter | 17.09.2014 | 23.07.2019 | von 17.09.2014 bis 23.07.2019 |
Würtenberger, Harald | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.09.2014 | 23.07.2019 | von 17.09.2014 bis 23.07.2019 |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
Höckendorff, Marita | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 07.12.2016 | 23.07.2019 | von 07.12.2016 bis 23.07.2019 |
Fesser, Jürgen | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Schanz, Peter | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 17.07.2019 | von 30.09.2009 bis 17.07.2019 |
Tritschler, Hans-Eugen | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 07.12.2016 | von 30.09.2009 bis 07.12.2016 |
Cremer-Ricken, Ruth | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 23.07.2019 | von 30.09.2009 bis 23.07.2019 |
Wallaschek, Iris | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 23.07.2019 | von 30.09.2009 bis 23.07.2019 |
Kiefer, Antonia | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 17.09.2014 | 23.07.2019 | von 17.09.2014 bis 23.07.2019 |
SPD |
Bannasch, Hans-Jürgen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.09.1994 | 31.08.2014 | von 01.09.1994 bis 31.08.2014 |
Gantert, Rolf | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.09.2004 | 31.08.2014 | von 01.09.2004 bis 31.08.2014 |
Schwandt, Dieter | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Sutter, Dietmar | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Schoo, Ulrich | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Döbele M.A., Sylvia | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 24.09.2014 | 18.07.2019 | von 24.09.2014 bis 18.07.2019 |
Jungmann, Volker | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 24.09.2014 | 23.07.2019 | von 24.09.2014 bis 23.07.2019 |
Rehbock-Zureich, Karin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.09.2014 | 18.07.2019 | von 24.09.2014 bis 18.07.2019 |
Rüttnauer, Rolf | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.09.2014 | 23.07.2019 | von 17.09.2014 bis 23.07.2019 |
FDP |
Denzinger, Klaus | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 23.07.2019 | von 30.09.2009 bis 23.07.2019 |
Graunke, Erhard | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 23.07.2019 | von 30.09.2009 bis 23.07.2019 |
Michler, Franz | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Kistler, Heinz-Walter | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Kistler, Dr. Martin | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Ebi, Harald | FDP | FDP Stellvertreter | Stellvertreter | 17.09.2014 | 23.07.2019 | von 17.09.2014 bis 23.07.2019 |
DIE LINKE |
Portele, Norbert | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertreter | Stellvertreter | 17.09.2014 | 17.07.2019 | von 17.09.2014 bis 17.07.2019 |
|
Tröndle, Joachim | CDU - Fraktion | CDU - Fraktion Mitglied | Mitglied | 23.05.2018 | 17.07.2019 | von 23.05.2018 bis 17.07.2019 |