SPD |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.09.1994 | 12.05.2010 | von 01.09.1994 bis 12.05.2010 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.09.1994 | 18.07.2019 | von 01.09.1994 bis 18.07.2019 |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.09.1994 | 18.07.2019 | von 01.09.1994 bis 18.07.2019 |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.09.1994 | 18.07.2019 | von 01.09.1994 bis 18.07.2019 |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.09.1994 | 18.07.2019 | von 01.09.1994 bis 18.07.2019 |
Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 18.07.2019 | von 30.09.2009 bis 18.07.2019 |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Besonderer beschließender Ausschuss für die Vorbereitung der Wahl des Landrats | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 18.07.2019 | von 17.07.2013 bis 18.07.2019 |
Bau- und Umweltausschuss | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 24.09.2014 | 18.07.2019 | von 24.09.2014 bis 18.07.2019 |