SPD |
SPD-Fraktion | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | | 18.07.2019 | bis 18.07.2019 |
Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.09.1994 | 18.07.2019 | von 01.09.1994 bis 18.07.2019 |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.12.2005 | 18.07.2019 | von 21.12.2005 bis 18.07.2019 |
Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.03.2007 | 31.08.2014 | von 14.03.2007 bis 31.08.2014 |
Arbeitsgruppe "Endlagersuche in der Schweiz" | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 18.07.2019 | von 30.09.2009 bis 18.07.2019 |
Arbeitsgruppe "Haushalt" | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 18.07.2019 | von 30.09.2009 bis 18.07.2019 |
Arbeitsgruppe "Neues Kommunales Haushaltsrecht" | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 18.07.2019 | von 30.09.2009 bis 18.07.2019 |
Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Betriebsausschuss | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 12.05.2010 | von 30.09.2009 bis 12.05.2010 |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 31.08.2014 | von 30.09.2009 bis 31.08.2014 |
Fraktionsvorsitzende | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.10.2010 | 18.07.2019 | von 19.10.2010 bis 18.07.2019 |
Arbeitsgruppe "Flugverkehr" | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.09.2012 | 18.07.2019 | von 24.09.2012 bis 18.07.2019 |
Besonderer beschließender Ausschuss für die Vorbereitung der Wahl des Landrats | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.07.2013 | 18.07.2019 | von 17.07.2013 bis 18.07.2019 |
Bau- und Umweltausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.09.2014 | 18.07.2019 | von 24.09.2014 bis 18.07.2019 |