CDU |
Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 17.07.2019 | von 30.09.2009 bis 17.07.2019 |
Betriebsausschuss | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 12.05.2010 | von 30.09.2009 bis 12.05.2010 |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 17.07.2019 | von 30.09.2009 bis 17.07.2019 |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 17.07.2019 | von 30.09.2009 bis 17.07.2019 |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.09.2009 | 17.07.2019 | von 30.09.2009 bis 17.07.2019 |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 17.07.2019 | von 30.09.2009 bis 17.07.2019 |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 30.09.2009 | 17.07.2019 | von 30.09.2009 bis 17.07.2019 |
Arbeitsgruppe "Flugverkehr" | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 24.09.2012 | 17.07.2019 | von 24.09.2012 bis 17.07.2019 |
Besonderer beschließender Ausschuss für die Vorbereitung der Wahl des Landrats | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 17.07.2013 | 17.07.2019 | von 17.07.2013 bis 17.07.2019 |